KRS 0000536690
NIP7831720344
REGON36037615000000
NazwaSUMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSUMO
Data rejestracji 23 gru 2014 (10 lat temu) 23 gru 2014
Data usunięcia 13 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831720344
data rejestracji 24 lis 2020
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANESZYMON PAWEŁ OTULAKOWSKI
Wspólnik
2014-12-23
2016-02-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
JAKUB KRZYSZTOF IWANICZKO
Wspólnik
2021-12-08
2024-02-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MICHAŁ MACIEJ URBAŃSKI
Wspólnik
2014-12-23
2021-12-08
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
SZYMON PAWEŁ OTULAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-12-23
2016-02-18
MICHAŁ MACIEJ URBAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-23
2021-12-08
JAKUB KRZYSZTOF IWANICZKO
PREZES ZARZĄDU
2021-12-08
2024-02-13
2014-12-23
2022-06-21
UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29, POZNAŃ, 61-806, POZNAŃ, POLSKA
GKm 397/21
2021-12-20
2023-03-16
4380.57 PLN
X GNc 9176/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł Kancelaria Komornicza nr VIII w Poznaniu
GKm 23/22
2022-07-19
2023-04-04
38296.06 PLN
X GNc 4459/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek Kancelaria Komornicza nr I w Poznaniu
Km 903/22
2022-12-27
2023-01-25
1386.37 PLN
VI Nc-e 177595/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Roland Skrzypczak Kancelaria Komornicza nr XVI w Poznaniu
3026-SEE.711.3427.2022.1.KH
2022-12-28
2023-01-03
2589.62 PLN
3026-723.71763.2022
Urząd Skarbowy Poznań - Wilda
3026-SEE.711.3427.2022.1.KH
2022-12-28
2023-01-03
18578.13 PLN
3026-723.549609.2021
Urząd Skarbowy Poznań - Wilda
3026-SEE.711.3427.2022.1.KH
2022-12-28
2023-01-03
807.37 PLN
3026-723.871623.2021
Urząd Skarbowy Poznań - Wilda
GKm 133/22
2022-12-29
2023-01-23
5100.66 PLN
XII GNc 4961/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Roland Skrzypczak Kancelaria Komornicza nr XVI w Poznaniu
GKm 275/23
2023-11-18
2024-01-23
5624.05 PLN
X GNc 9176/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł Kancelaria Komornicza nr VIII w Poznaniu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie