KRS 0000536688
NIP8971804343
REGON36042803500000
NazwaBW PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBW PRO
Data rejestracji 23 gru 2014 (10 lat temu) 23 gru 2014
Data usunięcia 15 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WITA STWOSZA, 16, WROCŁAW, 50-148, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHMATEUSZ PRZEMYSŁAW GRUSZKA
Wspólnik
2014-12-23
2017-01-16
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
MICHAŁ SZYMON KĄKOL
Wspólnik
2014-12-23
2018-03-16
29 (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.450 ZŁ (JEDEN TYSIĄC CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZOTYCH)
PAWEŁ NORBERT SOBOTKOWSKI
Wspólnik
2014-12-23
2019-01-15
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MATEUSZ ŁUKASZEWSKI
Wspólnik
2014-12-23
2018-03-16
38 (TRZYDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 1.900 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
PAWEŁ NORBERT SOBOTKOWSKI
Likwidator
2018-04-17
2019-01-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄD JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPAKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MATEUSZ ŁUKASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-12-23
2017-11-14
MATEUSZ PRZEMYSŁAW GRUSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-23
2017-01-16
PAWEŁ NORBERT SOBOTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-23
2018-04-17
MICHAŁ SZYMON KĄKOL
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-23
2018-03-16
2014-12-23
2018-04-17
BW PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie