KRS 0000536517
NIP6793107143
REGON36055454400000
NazwaGASTRONOMIA MAN POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGASTRONOMIA MAN POWER
Data rejestracji 30 gru 2014 (10 lat temu) 30 gru 2014
Data usunięcia 23 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RYDLÓWKA, 5, KRAKÓW, 30-363, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6793107143
data rejestracji 01 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAJANUSZ HOJNA
Beneficjent
IZABELA BEATA STANKIEWICZ
reprezentant
UHOR INVESTMENTS S.R.O.
Wspólnik
2014-12-30
2016-10-28
990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ
GASTRONOMY AND EVENT SERVICES S.R.O.
Wspólnik
2016-10-28
2021-06-23
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
IZABELA STANKIEWICZ
Likwidator
2020-05-28
2021-06-23
JANUSZ HOJNA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
KATARZYNA JOANNA ŻMUDA
PREZES ZARZĄDU
2014-12-30
2016-10-04
HENRYK JULIUSZ SZARY
PREZES ZARZĄDU
2016-10-04
2017-12-14
IZABELA STANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-12-14
2020-05-28
2014-12-30
2016-08-31
FERROMETAL MAN POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-08-31
2020-05-28
GASTRONOMIA MAN POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie