KRS 0000536329
NIP6991956026
REGON36042301000000
NazwaZPB MELIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZPB MELIANA
Data rejestracji 31 gru 2014 (10 lat temu) 31 gru 2014
Data usunięcia 09 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1, FOLWARK, 63-900, RAWICZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6991956026
data rejestracji 01 cze 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHELŻBIETA KACZMAREK
Beneficjent
KRZYSZTOF KACZMAREK
Beneficjent
DOMINIKA KACZMAREK-KALISZ
reprezentant
KRZYSZTOF KACZMAREK
Wspólnik
2014-12-31
2021-02-09
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ
ELŻBIETA KACZMAREK
Wspólnik
2014-12-31
2021-02-09
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ
DOMINIKA KACZMAREK-KALISZ
Likwidator
2018-11-26
2021-02-09
ELŻBIETA KACZMAREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF KACZMAREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF KACZMAREK
PREZES ZARZĄDU
2014-12-31
2018-04-27
DOMINIKA KACZMAREK-KALISZ
PREZES ZARZĄDU
2018-04-27
2018-11-26
2014-12-31
2018-11-26
ZPB MELIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie