KRS 0000536198
NIP9121876055
REGON36073226000000
NazwaTG POLTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTG POLTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 sty 2015 (10 lat temu) 28 sty 2015
Data usunięcia 10 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 107C, BYSTRZYCA, 55-200, OŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9121876055
data rejestracji 11 mar 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCHWspólnik
2015-01-28
2019-09-10
02252237100000
PIOTR ADAM OGONOWSKI
Wspólnik
2015-01-28
2015-05-13
Wspólnik
2015-05-13
2019-09-10
36024773000000
ANNA ZAWADZKA
Prokurent
2015-05-13
2018-01-08
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO TG POLTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZ TG POLTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANY JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2015-01-28
2019-09-10
02252237100000
2015-01-28
2019-09-10
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-01-28
2019-09-10
TG POLTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-01-28
2019-09-10
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 107C, BYSTRZYCA, 55-200, OŁAWA, POLSKA
2015-01-28
2019-09-10
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2015-01-28
2019-09-10
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2015-01-28
2019-09-10
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2015-01-28
2019-09-10
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-01-28
2019-09-10
4313Z - WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
2015-01-28
2019-09-10
439 - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE
2015-01-28
2019-09-10
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-01-28
2019-09-10
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-01-28
2019-09-10
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2015-01-28
2019-09-10
711 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie