KRS 0000536059
NIP5761577520
REGON36035732900000
NazwaKUPIEC INWESTYCJE MAREK DARUL I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKUPIEC INWESTYCJE MAREK DARUL I WSPÓLNICY
Data rejestracji 22 gru 2014 (10 lat temu) 22 gru 2014
Data usunięcia 20 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. KUPIECKA, 17, PAPROTNIA, 62-513, KRZYMÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWIWONA BARBARA DARUL
Beneficjent
IWONA BARBARA DARUL
reprezentant
MAREK ZYGMUNT DARUL
reprezentant
MAREK ZYGMUNT DARUL
Beneficjent
IWONA BARBARA DARUL
Wspólnik
2014-12-22
2023-01-20
MAREK ZYGMUNT DARUL
Wspólnik
2014-12-22
2023-01-20
MAREK ZYGMUNT DARUL
Likwidator
2015-07-08
2023-01-20
IWONA BARBARA DARUL
Likwidator
2015-07-08
2023-01-20
IWONA BARBARA DARUL
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KUPIEC SP. Z O.O. (KRS: 0000176445), KTÓRA POSIADA 50% WKŁADU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
MAREK ZYGMUNT DARUL
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KUPIEC SP. Z O.O. (KRS: 0000176445), KTÓRA POSIADA 50% WKŁADU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZENTACJI WSPÓLNIKA "KUPIEC" SP. Z O.O. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, 2. CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. SKŁAD ZARZĄDU "KUPIEC" SP. Z O.O. MAREK DARUL - PREZES ZARZĄDU IWONA DARUL - WICEPREZES ZARZĄDU MACIEJ PAWŁOWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU
MAREK ZYGMUNT DARUL
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-22
2015-07-08
IWONA BARBARA DARUL
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-22
2015-07-08
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-22
2015-07-08
31160451000000
2014-12-22
2015-07-08
KUPIEC INWESTYCJE MAREK DARUL I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie