KRS 0000535364
NIP5783116074
REGON36032434700000
Nazwa4P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa4P
Data rejestracji 16 gru 2014 (10 lat temu) 16 gru 2014
Data usunięcia 06 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5783116074
data rejestracji 01 sty 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNAWOJCIECH POJAWA
Wspólnik
2014-12-16
2017-04-21
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200,00ZŁ
MARIUSZ WIATROWSKI
Wspólnik
2015-12-01
2018-11-28
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00ZŁ
TOMASZ DRAMIŃSKI
Wspólnik
2017-04-21
2018-11-28
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.200,00ZŁ
ALEKSANDAR IVKOVIĆ
Wspólnik
2018-11-28
2021-07-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ DRAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-04-21
2018-11-28
SHUKHRAT DOST MUKHAMEDOV
PREZES ZARZĄDU
2018-11-28
2021-07-06
WOJCIECH POJAWA
PREZES ZARZĄDU
2014-12-16
2015-12-01
MARIUSZ WIATROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-01
2017-04-21
2014-12-16
2016-07-26
UL. JAŚMINOWA, 6, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
2016-07-26
2019-11-22
UL. KRAKUSA, 8, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie