KRS 0000535275
NIP7010454841
REGON36036178500000
NazwaULABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaULABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 18 gru 2014 (10 lat temu) 18 gru 2014
Data usunięcia 18 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SOLEC, 18, WARSZAWA, 00-410, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7010454841
data rejestracji 25 mar 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 sty 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAILYA LEVNER
Wspólnik
2014-12-18
2020-10-07
JAROSŁAW ZUBRZYCKI
Wspólnik
2014-12-18
2016-04-11
DOR LEVITAN
Wspólnik
2016-04-11
2019-07-10
Wspólnik
2020-10-07
2024-01-18
38496398500000
ILYA LEVNER
Beneficjent
ILYA LEVNER
reprezentant
ILYA LEVNER
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.
ILYA LEVNER
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-18
2020-10-07
Członek Organu Reprezentacji
2020-10-07
2024-01-18
38496398500000
2014-12-18
2020-10-07
LEVNER KONSULTANT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-12-18
2016-04-11
UL. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, 10, WARSZAWA, 00-656, WARSZAWA, POLSKA
2016-04-11
2019-07-10
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 123A, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
2019-07-10
2021-01-15
UL. ŁUCKA, 15, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie