KRS 0000535242
NIP5472152487
REGON36032585500000
NazwaMT TRANS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMT TRANS POLAND
Data rejestracji 17 gru 2014 (10 lat temu) 17 gru 2014
Data usunięcia 11 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PODWALE, 65, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5472152487
data rejestracji 01 lut 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIGIUSEPPE SALVAGGIO
Beneficjent
IWONA BARBARA GAWEŁ
reprezentant
GIUSEPPE SALVAGGIO
reprezentant
GIUSEPPE SALVAGGIO
Wspólnik
2014-12-17
2023-01-11
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
DANIELE DI CIANNI
Wspólnik
2014-12-17
2015-06-01
165 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-12-17
2015-06-01
165 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁOTYCH
24063032400000
GIUSEPPE SALVAGGIO
Likwidator
2018-01-04
2018-05-10
GIUSEPPE SALVAGGIO
Likwidator
2022-04-01
2023-01-11
GIUSEPPE SALVAGGIO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
GIUSEPPE SALVAGGIO
PREZES ZARZĄDU
2014-12-17
2018-01-04
DANIELE DI CIANNI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-17
2015-06-01
IWONA BARBARA GAWEŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-06-01
2018-01-04
IWONA BARBARA GAWEŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-05-10
2022-04-01
GIUSEPPE SALVAGGIO
PREZES ZARZĄDU
2018-05-10
2022-04-01
IVAN TAPPERO
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-17
2015-06-01
1972-10-14
2014-12-17
2018-01-04
MT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-01-04
2018-05-10
MT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2018-05-10
2022-04-01
MT TRANS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie