KRS 0000534822
NIP5252603982
REGON36031423100000
NazwaDARWIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDARWIN INVESTMENTS
Data rejestracji 12 gru 2014 (10 lat temu) 12 gru 2014
Data usunięcia 30 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LESZCZYŃSKA, 4, WARSZAWA, 00-339, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4005000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252603982
data rejestracji 03 mar 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄMONIKA ELŻBIETA ZIARKOWSKA
reprezentant
PIOTR JÓZEF ZIARKOWSKI
reprezentant
KAROL PILNIEWICZ
Beneficjent
PIOTR JÓZEF ZIARKOWSKI
Beneficjent
PIOTR JÓZEF ZIARKOWSKI
Wspólnik
2014-12-12
2020-09-30
40.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.002.500,00 ZŁ
KAROL PILNIEWICZ
Wspólnik
2019-11-26
2020-09-30
40.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.002.500,00 ZŁ
KAROL PILNIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR JÓZEF ZIARKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR JÓZEF ZIARKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-12
2020-09-30
MONIKA ELŻBIETA ZIARKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-18
2020-09-30
2014-12-12
2020-09-30
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-12-12
2020-09-30
DARWIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-12-12
2020-09-30
UL. LESZCZYŃSKA, 4, WARSZAWA, 00-339, WARSZAWA, POLSKA
2014-12-12
2020-09-30
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2014-12-12
2020-09-30
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2014-12-12
2020-09-30
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2014-12-12
2020-09-30
422 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2014-12-12
2020-09-30
4299Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2014-12-12
2020-09-30
351 - WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie