KRS 0000534409
NIP7343528833
REGON36002732000000
NazwaOLSAD PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOLSAD PLUS
Data rejestracji 10 gru 2014 (10 lat temu) 10 gru 2014
Data usunięcia 14 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TARNOWSKA, 163, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@OLSADPLUS.NAZWA.PL
Dane podatkowe
NIP 7343528833
data rejestracji 13 lis 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ PULIT
Beneficjent
DANIEL MACIUSZEK
Beneficjent
ADAM MACIUSZEK
Beneficjent
DANIEL MACIUSZEK
reprezentant
ADAM MACIUSZEK
reprezentant
ANTONI GÓRSKI
reprezentant
ANTONI GÓRSKI
Beneficjent
Wspólnik
2014-12-10
2015-06-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
85180210800000
Wspólnik
2014-12-10
2022-04-14
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁOTYCH
12057511800000
ANTONI ROMAN GÓRSKI
Wspólnik
2015-06-24
2022-04-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁOTYCH
ADAM HENRYK MACIUSZEK
Wspólnik
2015-06-24
2022-04-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 1000 ZŁOTYCH
DANIEL MACIUSZEK
Wspólnik
2015-06-24
2022-04-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 1000 ZŁOTYCH
ADAM HENRYK MACIUSZEK
Likwidator
2021-02-18
2022-04-14
ANTONI ROMAN GÓRSKI
Likwidator
2021-02-18
2022-04-14
DANIEL MACIUSZEK
Likwidator
2021-02-18
2022-04-14
PAWEŁ PULIT
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE OLSAD SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OLSAD PLUS SP. Z O.O.
DANIEL MACIUSZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ADAM MACIUSZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE OLSAD SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OLSAD PLUS SP. Z O.O.
ANTONI GÓRSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE OLSAD SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OLSAD PLUS SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
STANISŁAW ZBIGNIEW KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-12-10
2015-06-24
ADAM HENRYK MACIUSZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-10
2021-02-18
ANTONI ROMAN GÓRSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-10
2015-06-24
ANTONI ROMAN GÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-24
2021-02-18
DANIEL MACIUSZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-06-24
2021-02-18
2014-12-10
2021-02-18
OLSAD PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie