KRS 0000534325
NIP9452134198
REGON12106765400000
NazwaSYNTAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSYNTAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 11 gru 2014 (10 lat temu) 11 gru 2014
Data usunięcia 29 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ARMII KRAJOWEJ, 19, KRAKÓW, 30-150, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email OFFICE@SYNTAJ.COM
Dane podatkowe
NIP 9452134198
data rejestracji 21 lis 2009
status Czynny
07160014620006514775480040
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
11160010390002003775480021
BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
31160011980002002775480022
BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
66160010390002003775480001
BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
77160014620006514775480041
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2012Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNESŁAWOMIR JAN OLEJARZ
Beneficjent
DAVID LEONARD CLENIN
Beneficjent
1959-03-01
EDYTA OLEJARZ
Beneficjent
MICHAŁ FRANCISZEK RYGUŁA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
EDYTA OLEJARZ
Wspólnik
2014-12-11
2015-12-29
SŁAWOMIR OLEJARZ
Wspólnik
2014-12-11
2015-12-29
DAVID LÉONARD CLÉNIN
Wspólnik
2014-12-11
2015-12-29
SŁAWOMIR JAN OLEJARZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DAVID LEONARD CLENIN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
EDYTA OLEJARZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SYNTAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI UJAWNIONYM W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST SŁAWOMIR OLEJARZ.
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-11
2015-12-29
12106880800000
2014-12-11
2015-12-29
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-12-11
2015-12-29
SYNTAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-12-11
2015-12-29
UL. ARMII KRAJOWEJ, 19, KRAKÓW, 30-150, KRAKÓW, POLSKA
2014-12-11
2015-12-29
2059Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2014-12-11
2015-12-29
2012Z - PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW
2014-12-11
2015-12-29
2013Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH
2014-12-11
2015-12-29
2014Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH
2014-12-11
2015-12-29
2030Z - PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH
2014-12-11
2015-12-29
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2014-12-11
2015-12-29
4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
2014-12-11
2015-12-29
2223Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2014-12-11
2015-12-29
4333Z - POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
2014-12-11
2015-12-29
3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie