KRS 0000534062
NIP5170368776
REGON36039194100000
NazwaAPF GROUP - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAPF GROUP - RZESZÓW
Data rejestracji 16 gru 2014 (10 lat temu) 16 gru 2014
Data usunięcia 11 mar 2024 11 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. ŚRENIAWITÓW, 9, RZESZÓW, 35-032, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5310Z DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO) #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEBOGDAN ŚWISTAK
reprezentant
DARIUSZ GWIZDAK
Beneficjent
JOLANTA JANIK
Beneficjent
JOLANTA JANIK
Wspólnik
2014-12-16
2024-03-11
44 UDZIAŁY PO 50,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 2.200,00 ZŁ
DARIUSZ PAWEŁ GWIZDAK
Wspólnik
2014-12-16
2024-03-11
44 UDZIAŁY PO 50,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 2.200,00 ZŁ
Wspólnik
2014-12-16
2024-03-11
12 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 600,00 ZŁ
12314411700000
JOLANTA JANIK
Prokurent
2016-09-28
2024-03-11
SAMOISTNA
DARIUSZ PAWEŁ GWIZDAK
Prokurent
2017-09-14
2024-03-11
PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA)
DARIUSZ GWIZDAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JOLANTA JANIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZRAZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PROKURENT - JEDNOOSOBOWO (PROKURA SAMOISTNA) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
DARIUSZ PAWEŁ GWIZDAK
PREZES ZARZĄDU
2014-12-16
2017-09-14
BOGDAN ŚWISTAK
PREZES ZARZĄDU
2017-09-14
2021-01-14
2014-12-16
2017-09-14
UL. WŁADYSŁAWA RAGINISA, 31, RZESZÓW, 35-513, RZESZÓW, POLSKA
2017-09-14
2020-10-26
UL. HANASIEWICZA, 17B, RZESZÓW, 35-103, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie