KRS 0000532387
NIP5532516994
REGON36013660500000
NazwaGRUPA RMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA RMR
Data rejestracji 20 lis 2014 (10 lat temu) 20 lis 2014
Data usunięcia 06 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KASZTANOWA, 38, ŁODYGOWICE, 34-325, ŁODYGOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1450000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5532516994
data rejestracji 20 lis 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAMAREK ANDRZEJ IWANIEC
Beneficjent
RAJMUND JAN NIERYCHŁO
Beneficjent
AGNIESZKA AGATA NIERYCHŁO
reprezentant
RADOSŁAW MIŁOSZ NIERYCHŁO
reprezentant
RADOSŁAW MIŁOSZ NIERYCHŁO
Beneficjent
RADOSŁAW MIŁOSZ NIERYCHŁO
Wspólnik
2014-11-20
2022-05-06
493 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 493000,00 ZŁ
MAREK ANDRZEJ IWANIEC
Wspólnik
2014-11-20
2022-05-06
479 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 479000,00 ZŁ
RAJMUND JAN NIERYCHŁO
Wspólnik
2014-11-20
2017-10-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
RAJMUND JAN NIERYCHŁO
Wspólnik
2018-05-10
2022-05-06
362 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 362000,00 ZŁ
RADOSŁAW MIŁOSZ NIERYCHŁO
Prokurent
2014-11-20
2022-05-06
PROKURA SAMOISTNA
RAJMUND JAN NIERYCHŁO
Prokurent
2018-05-10
2022-05-06
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN KRZYSZTOF BAŁDYGA
Członek Organu Nadzoru
2015-05-15
2022-05-06
MAREK ANDRZEJ IWANIEC
Członek Organu Nadzoru
2014-11-20
2022-05-06
RAJMUND JAN NIERYCHŁO
Członek Organu Nadzoru
2014-11-20
2015-05-15
MARIA ERIKA NIERYCHŁO
Członek Organu Nadzoru
2014-11-20
2022-05-06
RADOSŁAW MIŁOSZ NIERYCHŁO
Likwidator
2021-09-16
2022-05-06
AGNIESZKA AGATA NIERYCHŁO
Likwidator
2021-09-16
2022-05-06
MAREK ANDRZEJ IWANIEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RAJMUND JAN NIERYCHŁO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RADOSŁAW MIŁOSZ NIERYCHŁO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
AGNIESZKA AGATA NIERYCHŁO
PREZES ZARZĄDU
2014-11-20
2021-09-16
RADOSŁAW MIŁOSZ NIERYCHŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-05-10
2021-09-16
2014-11-20
2021-09-16
GRUPA RMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie