KRS 0000532190
NIP5060112998
REGON36030873300000
NazwaPGW POLSKA GRUPA WĘGLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPGW POLSKA GRUPA WĘGLOWA
Data rejestracji 26 lis 2014 (10 lat temu) 26 lis 2014
Data usunięcia 26 mar 2019 26 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SMOLNA, 13, WARSZAWA, 00-375, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5060112998
data rejestracji 12 cze 2014
status Zwolniony
82194010763230542700000000
CABP Oddział we Wrocławiu
pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJAROSŁAW BOCIARSKI
Beneficjent
TERESA ZAWADZAK
Beneficjent
JAROSŁAW BOCIARSKI
zgłaszający - inny
TERESA ZAWADZAK
zgłaszający - prokurent
TERESA ZAWADZAK
Wspólnik
2014-11-26
2019-03-26
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95000,00 ZŁ
TERESA ZAWADZAK
Prokurent
2017-11-21
2019-03-26
PROKURA SAMOISTNA
MILENA KOZAK
Prokurent
2016-07-04
2017-09-08
PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW BOCIARSKI
Beneficjent
PREZES SPÓŁKI PGW POLSKA SP. Z O.O.
TERESA ZAWADZAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAROSŁAW BOCIARSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-11-21
2019-03-26
TERESA ZAWADZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-11-26
2016-02-01
MARZENA BRZEZICKA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-01
2017-01-19
TERESA ZAWADZAK
PREZES ZARZĄDU
2017-01-19
2017-11-21
2014-11-26
2016-02-01
WIŚLANA, 86, DĘBLIN, 08-530, DĘBLIN, POLSKA
GKm 21/23
2023-04-25
2023-08-02
223444.58 PLN
VII GNC 110/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Marcin Brojek Kancelaria Komornicza nr II w Warszawie
GKm 1/23
2023-08-16
2024-02-19
5740.98 PLN
VIII GNc 3551/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Anna Hoppe Kancelaria Komornicza nr IV w Warszawie
GKm 26/22
2023-08-16
2024-02-19
61209.16 PLN
VIII GNc 3551/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Anna Hoppe Kancelaria Komornicza nr IV w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie