KRS 0000532105
NIP9820375146
REGON36015446000000
NazwaMIROWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIROWSKI
Data rejestracji 18 lis 2014 (10 lat temu) 18 lis 2014
Data usunięcia 27 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOLUMNY, 461, ŁÓDŹ, 93-649, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9820375146
data rejestracji 10 gru 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGOGRZEGORZ NIEWIADOMY
Wspólnik
2014-11-18
2015-06-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
ANNA MIROWSKA
Wspólnik
2014-11-18
2015-06-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
ANTONI NIEWIADOMY
Wspólnik
2015-06-01
2016-10-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW MIROWSKI
Wspólnik
2015-06-01
2024-08-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ NIEWIADOMY
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-18
2016-05-04
ZBIGNIEW JANUSZ MIROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-06
2018-10-30
ANNA MIROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-10-30
2024-08-27
ANNA MIROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-11-18
2017-03-06
2014-11-18
2017-03-06
MASARNIA NIEWIADOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-11-18
2017-03-06
KOLUMNY, 461, ŁÓDŹ, 93-649, ŁÓDŹ, POLSKA
2017-03-06
2018-10-30
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 25, ŁÓDŹ, 90-545, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie