KRS 0000531393
NIP5272724861
REGON36024927800000
NazwaEQUI STRAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEQUI STRAW
Data rejestracji 17 lis 2014 (10 lat temu) 17 lis 2014
Data usunięcia 19 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 23, WILAMOWO, 14-330, MAŁDYTY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272724861
data rejestracji 24 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIWOJCIECH JERZY BĄK
Wspólnik
2014-11-17
2015-10-27
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750 ZŁ
AGNIESZKA ALSTER
Wspólnik
2015-10-27
2017-07-20
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,- ZŁOTYCH
ALEKSANDRA OSVITSIMSKA
Wspólnik
2017-07-20
2021-02-19
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WOJCIECH JERZY BĄK
PREZES ZARZĄDU
2014-11-17
2015-10-27
AGNIESZKA EWA ALSTER
PREZES ZARZĄDU
2015-10-27
2017-07-20
ALEKSANDRA OSVITSIMSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-07-20
2021-02-19
2014-11-17
2015-10-27
FIREBALL TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-11-17
2015-10-27
CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2015-10-27
2017-07-20
UL. ZYGMUNTA GLOGERA, 3, WARSZAWA, 02-051, WARSZAWA, POLSKA
2017-07-20
2017-12-13
21, WILAMOWO, 14-330, MAŁDYTY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie