KRS 0000531230
NIP7792426131
REGON36012386700000
NazwaXENPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ
Krótka nazwaXENPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ
Data rejestracji 14 lis 2014 (10 lat temu) 14 lis 2014
Data usunięcia 23 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7792426131
Podstawy odmowy rejestracji Invalid date
Data odmowy rejestracji 29 wrz 2021
status Niezarejestrowany
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAPRZEMYSŁAW KASPRZYK
Wspólnik
2014-11-14
2018-07-22
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750,00 ZŁ
WIOLETTA POLIŃSKA
Wspólnik
2018-07-22
2019-07-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
KSENIA ANNA WANIAK
Wspólnik
2018-07-22
2021-06-30
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
DARIUSZ MICHAŁ MROWIŃSKI
Wspólnik
2019-07-03
2021-06-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
AVRAHAM ZIELIŃSKI
Wspólnik
2021-06-30
2024-01-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
KSENIA ANNA WANIAK
Prokurent
2018-07-22
2021-06-30
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
PRZEMYSŁAW KASPRZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-11-14
2018-07-22
WIOLETTA POLIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-07-22
2019-07-03
DARIUSZ MICHAŁ MROWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-07-03
2021-06-30
AVRAHAM ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-06-30
2024-01-23
2014-11-14
2014-12-10
MAX-POZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-12-10
2018-07-22
EUROPEJSKIE BIURO DETEKTYWISTYKI I BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-07-22
2021-06-30
EUROPEJSKIE CENTRUM WSPARCIA PRACODAWCÓW XENPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ
2014-11-14
2018-07-22
BUKOWSKA, 12, POZNAŃ, 60-810, POZNAŃ, POLSKA
2018-07-22
2021-06-30
ŻMIGRODZKA, 41/49, POZNAŃ, 60-171, POZNAŃ, POLSKA
2021-06-30
2022-10-04
UL. BÓŻNICZA, 15, POZNAŃ, 61-751, POZNAŃ, POLSKA
GKm 287/20
2021-12-09
2022-09-27
7117.88 PLN
V GNc 5071/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł Kancelaria Komornicza nr VIII w Poznaniu
Km 253/22
2022-12-29
2024-01-29
1709.09 PLN
I Nc 2309/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki Kancelaria Komornicza nr IV w Poznaniu
Km 1551/22
2023-03-16
2023-04-04
1549.3 PLN
I Nc 1887/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek Kancelaria Komornicza nr I w Poznaniu
Km 2434/22
2023-05-29
2024-01-04
3388.19 PLN
VII Nc 238/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek Kancelaria Komornicza nr I w Poznaniu
Km 539/22
2022-12-31
2023-03-22
5311.08 PLN
VI Nc-e 1626417/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie