KRS 0000531006
NIP6762481716
REGON36009995600000
NazwaKURNIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKURNIK I WSPÓLNICY
Data rejestracji 12 lis 2014 (10 lat temu) 12 lis 2014
Data usunięcia 17 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AL. SŁOWACKIEGO, 17a, KRAKÓW, 31-159, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6762481716
data rejestracji 10 sty 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPRZEMYSŁAW WOJCIECH KURNIK
Wspólnik
2014-11-12
2019-05-17
Wspólnik
2014-11-12
2019-05-17
12007084900000
MAREK PAWEŁ SOBUŚ
Wspólnik
2015-11-06
2019-05-17
MAREK PAWEŁ SOBUŚ
Likwidator
2018-07-26
2019-05-17
PRZEMYSŁAW WOJCIECH KURNIK
Likwidator
2018-07-26
2019-05-17
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPELMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁE CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGAJĄ ZGODY KOMANDYTARIUSZA. ZA SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁE CZYNNOŚCI UWAŻANE SĄ TE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH SPÓŁKA NABYWA PRAWA LUB ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 30.000,00 ZŁOTYCH.
PRZEMYSŁAW WOJCIECH KURNIK
Członek Organu Reprezentacji
2014-11-12
2018-07-26
MAREK PAWEŁ SOBUŚ
Członek Organu Reprezentacji
2015-11-06
2018-07-26
2014-11-12
2018-07-26
KURNIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie