KRS 0000530775
NIP5252591569
REGON14733674300000
NazwaHYPERMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHYPERMED
Data rejestracji 07 lis 2014 (10 lat temu) 07 lis 2014
Data usunięcia 18 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTOKRZYSKA, 30, WARSZAWA, 00-116, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARIUSZ STĘPKA
Wspólnik
2014-11-07
2015-12-15
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650,00 ZŁ
PAWEŁ KOWALEWSKI
Wspólnik
2014-11-07
2016-04-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
MARCIN FILIP WALICHNOWSKI
Wspólnik
2014-11-07
2016-04-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
PAWEŁ KOWALEWSKI
Likwidator
2015-12-15
2016-04-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PAWEŁ KOWALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-11-07
2015-12-15
MARCIN FILIP WALICHNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-07
2015-12-15
2014-11-07
2015-12-15
HYPERMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie