KRS 0000530493
NIP5213682664
REGON36007537000000
NazwaSAVALAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAVALAN
Data rejestracji 06 lis 2014 (10 lat temu) 06 lis 2014
Data usunięcia 22 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KS. TEOFILA BOGUCKIEGO, 4, WARSZAWA, 01-502, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213682664
data rejestracji 27 lis 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 sty 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJJEYHUN ISMAILOV
Beneficjent
1977-04-15
SHAHUSEYN USUBOV
reprezentant
OLENA DROBOTYUK
Wspólnik
2014-11-06
2016-07-13
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750 ZŁOTYCH
ELMAR ILHAM OGLU
Wspólnik
2016-07-13
2017-11-16
2850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 142.500 ZŁ
HUSEIN HULIIEV
Wspólnik
2017-11-16
2018-01-23
2.850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 142.000 ZŁ.
JEYHUN ISMAYILOV
Wspólnik
2018-01-23
2024-01-22
2.850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 142.000 ZŁ.
JEYHUN ISMAILOV
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
HUSEIN HULIIEV
PREZES ZARZĄDU
2017-11-16
2018-01-23
JEYHUN ISMAYILOV
PREZES ZARZĄDU
2018-01-23
2019-01-21
NIHAD JAFARLI
PREZES ZARZĄDU
2019-01-21
2019-10-09
INGLAB JAFAROV
PREZES ZARZĄDU
2019-10-09
2021-07-30
OLENA DROBOTYUK
PREZES ZARZĄDU
2014-11-06
2016-07-13
ELMAR ILHAM OGLU
PREZES ZARZĄDU
2016-07-13
2017-11-16
JEYHUN ISMAYILOV
PREZES ZARZĄDU
2021-07-30
2024-01-22
2014-11-06
2018-08-30
CHOCIMSKA, 3A, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie