KRS 0000529089
NIP6912507217
REGON02252866900000
NazwaFUNERAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFUNERAL INVESTMENT
Data rejestracji 29 paź 2014 (10 lat temu) 29 paź 2014
Data usunięcia 15 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POCZTOWA, 7, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓWRAFAŁ PIOTR BUDNIAKIEWICZ
Wspólnik
2016-08-10
2016-08-12
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00ZŁ. (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
ŁUKASZ RAFAŁ SALUK
Wspólnik
2014-10-29
2015-09-07
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 000,00 ZŁ(DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
PAWEŁ KRZYSZTOF ROSIAK
Wspólnik
2014-10-29
2016-08-10
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 000,00 ZŁ(DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
TOMASZ IGNACZAK
Wspólnik
2015-09-07
2016-08-12
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 000,00 ZŁ(DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
JAKUB JANUSZ ROSIAK
Wspólnik
2016-08-10
2024-07-15
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ZAWSZE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ŁUKASZ RAFAŁ SALUK
PREZES ZARZĄDU
2014-10-29
2015-09-07
PAWEŁ KRZYSZTOF ROSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-29
2015-09-07
RAFAŁ PIOTR BUDNIAKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-09-07
2016-08-12
JAKUB JANUSZ ROSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-07
2024-07-15
TOMASZ IGNACZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-07
2016-08-12
2014-10-29
2015-09-07
ALLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-29
2015-09-07
KOMINKA, 9, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
2015-09-07
2016-08-12
UL. KAWALERYJSKA, 7, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie