KRS 0000528621
NIP7010445486
REGON14749044400000
NazwaAMK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAMK INVESTMENT
Data rejestracji 24 paź 2014 (10 lat temu) 24 paź 2014
Data usunięcia 19 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOLEC, 81B, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #97 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓWHAKAN SELCUK SENER
Wspólnik
2014-10-24
2024-06-19
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000,00 ZŁ
ABDULLAH MURAT OZDEMIR
Wspólnik
2014-10-24
2024-06-19
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ
SERKAN AKYUZ
Wspólnik
2014-10-24
2024-06-19
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000,00 ZŁ
ANNA KAROLINA WALASZEK ÇOBAN
Likwidator
2015-03-19
2024-06-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
SERKAN AKYUZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-24
2015-03-19
ABDULLAH MURAT OZDEMIR
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-24
2015-03-19
HAKAN SELCUK SENER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-24
2015-03-19
2014-10-24
2015-03-19
AMK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-24
2014-11-17
SOLEC, 81B, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie