KRS 0000528384
NIP5291805543
REGON14748729300000
Nazwa"OK FOOD" A.WRÓBEL SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"OK FOOD" A.WRÓBEL
Data rejestracji 27 paź 2014 (10 lat temu) 27 paź 2014
Data usunięcia 09 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO, 19B, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5291805543
data rejestracji 14 lis 2014
status Czynny
43124060741111001061842853
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
74124060741787001061843124
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
98124060741978001061843036
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1084Z PRODUKCJA PRZYPRAW #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUŁUKASZ ALAN OLCZAK
Beneficjent
ŁUKASZ ALAN OLCZAK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ŁUKASZ ALAN OLCZAK
Wspólnik
2014-10-27
2018-02-09
PRZEMYSŁAW DANIEL OLCZAK
Wspólnik
2014-10-27
2018-02-09
ADAM ŁUKASZ WRÓBEL
Wspólnik
2014-10-27
2018-02-09
PIOTR WITOLD KUBICZEK
Wspólnik
2014-10-27
2018-02-09
ŁUKASZ ALAN OLCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK
ŁUKASZ ALAN OLCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2014-10-27
2018-02-09
PIOTR WITOLD KUBICZEK
Członek Organu Reprezentacji
2014-10-27
2018-02-09
ADAM ŁUKASZ WRÓBEL
Członek Organu Reprezentacji
2014-10-27
2018-02-09
PRZEMYSŁAW DANIEL OLCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2014-10-27
2018-02-09
2014-10-27
2015-01-10
GENERAŁA OKULNICKIEGO, 19B, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie