KRS 0000527873
NIP9542750908
REGON24369293000000
NazwaART DESIGN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaART DESIGN STUDIO
Data rejestracji 21 paź 2014 (10 lat temu) 21 paź 2014
Data usunięcia 19 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUDOWLANA, 5G, KATOWICE, 40-301, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 23000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542750908
data rejestracji 18 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERIIMAGDALENA MARIA FIRKOWSKA-CIUK
Beneficjent
ŁUKASZ MAREK CIUK
reprezentant
MAGDALENA ANETA FIRKOWSKA CIUK
Prokurent
2016-09-19
2022-09-19
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA ANETA TOMASZEWSKA CIUK
Prokurent
2014-10-21
2016-09-19
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA ANETA TOMASZEWSKA CIUK
Wspólnik
2014-10-21
2016-09-19
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁ
MAGDALENA MARIA FIRKOWSKA
Wspólnik
2016-09-19
2022-09-19
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁ
MAGDALENA MARIA FIRKOWSKA-CIUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT LUB TEŻ PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE ŁĄCZNIE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU LUB CZŁONKOM ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
ŁUKASZ MAREK CIUK
PREZES ZARZĄDU
2014-10-21
2022-09-19
2014-10-21
2022-09-19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-21
2022-09-19
ART DESIGN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-21
2022-09-19
BUDOWLANA, 5G, KATOWICE, 40-301, KATOWICE, POLSKA
2022-02-07
2022-09-19
1812Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE
2014-10-21
2022-09-19
181 - DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ
2014-10-21
2022-09-19
182 - REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2014-10-21
2022-09-19
479 - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2014-10-21
2022-09-19
581 - WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
2014-10-21
2022-09-19
631 - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2014-10-21
2022-09-19
702 - DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2014-10-21
2022-09-19
731 - REKLAMA
2014-10-21
2022-09-19
741 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
2014-10-21
2022-09-19
742 - DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
Km 732/21
2021-12-31
2023-02-03
57969.35 PLN
VI Nc-e 164526/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Michał Myszka Kancelaria Komornicza nr V w Mysłowicach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie