KRS 0000527649
NIP6981837857
REGON30285244200000
NazwaMETALWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMETALWORK
Data rejestracji 20 paź 2014 (10 lat temu) 20 paź 2014
Data usunięcia 23 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKŁADOWA, 2, KOŚCIAN, 64-000, KOŚCIAN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEDARIUSZ PAWEŁ PERZ
reprezentant
WIESŁAWA WIŚNIEWSKA - PERZ
Beneficjent
DARIUSZ PAWEŁ PERZ
Beneficjent
DARIUSZ PAWEŁ PERZ
Wspólnik
2014-10-20
2020-10-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PIOTR JACEK WAWRZYNIAK
Wspólnik
2014-10-20
2019-02-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
WIESŁAWA MARIA WIŚNIEWSKA-PERZ
Wspólnik
2019-02-07
2020-10-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
DARIUSZ PAWEŁ PERZ
Prokurent
2014-10-20
2019-02-07
SAMOISTNA
DARIUSZ PAWEŁ PERZ
Likwidator
2019-02-07
2020-10-23
WIESŁAWA WIŚNIEWSKA - PERZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DARIUSZ PAWEŁ PERZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
PIOTR JACEK WAWRZYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2014-10-20
2019-02-07
2014-10-20
2019-02-07
METALWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie