KRS 0000527258
NIP9512384451
REGON14746182700000
NazwaPOLSKIE PRZYCHODNIE SPECJALISTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLSKIE PRZYCHODNIE SPECJALISTYCZNE
Data rejestracji 14 paź 2014 (10 lat temu) 14 paź 2014
Data usunięcia 07 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 17, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512384451
data rejestracji 08 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #869 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJDAMIAN TOMASZ JANKOWSKI
Beneficjent
MARCIN PRZEMYSŁAW BORYS
reprezentant
KRZYSZTOF GRZEGORZ JEZIORSKI
reprezentant
DAMIAN TOMASZ JANKOWSKI
reprezentant
MARCIN PRZEMYSŁAW BORYS
Wspólnik
2014-10-14
2015-03-18
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4600 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-03-18
2022-11-07
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4600 ZŁOTYCH
14732181300000
DAMIAN TOMASZ JANKOWSKI
Likwidator
2021-01-12
2022-11-07
MARCIN PRZEMYSŁAW BORYS
Prokurent
2019-01-14
2021-01-12
SAMOISTNA
DAMIAN TOMASZ JANKOWSKI
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC W SPÓŁCE Z O.O. BĘDĄCEJ GŁÓWNYM WSPÓLNIKIEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
MARCIN PRZEMYSŁAW BORYS
PREZES ZARZĄDU
2014-10-14
2019-01-14
DAMIAN TOMASZ JANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-14
2019-01-14
DAMIAN TOMASZ JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-01-14
2021-01-12
KRZYSZTOF GRZEGORZ JEZIORSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-21
2021-01-12
2014-10-14
2016-03-21
POLSKI INSTYTUT HIPERTERMII ONKOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-21
2021-01-12
POLSKIE PRZYCHODNIE SPECJALISTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-14
2015-05-12
FRANCISZKA KLIMCZAKA, 17, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
2015-05-12
2015-11-02
UL. DĘBINKI, 7A, GDAŃSK, 80-211, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie