KRS 0000527243
NIP6772384015
REGON12323681300000
NazwaSLAVSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSLAVSTER
Data rejestracji 14 paź 2014 (10 lat temu) 14 paź 2014
Data usunięcia 28 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRONOWICKA, 10a, KRAKÓW, 30-084, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHWALDEAR WYŻKIEWICZ
Beneficjent
SVYATOSLAV GRYMYCH
reprezentant
SVYATOSLAV GRYMYCH
Wspólnik
2014-10-14
2020-12-18
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
WALDEMAR ARTUR WYŻKIEWICZ
Wspólnik
2020-12-18
2021-01-28
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ
NATALIA MARIA WYŻKIEWICZ
Wspólnik
2020-12-18
2021-01-28
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
ŁUKASZ ADAM POCIECHA
Likwidator
2015-11-09
2019-08-28
WALDEMAR ARTUR WYŻKIEWICZ
Likwidator
2020-12-18
2021-01-28
WALDEAR WYŻKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SVYATOSLAV GRYMYCH
PREZES
2014-10-14
2015-11-09
2014-10-14
2015-11-09
SLAVSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie