KRS 0000526769
NIP6312655010
REGON36003448300000
NazwaALMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaALMIX
Data rejestracji 09 paź 2014 (10 lat temu) 09 paź 2014
Data usunięcia 26 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ODROWĄŻÓW, 101 ŁM, GLIWICE, 44-103, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6312655010
data rejestracji 04 gru 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHIZABELA MICHALINA ZWIERNIK
Beneficjent
TOMASZ JAN ZWIERNIK
Beneficjent
ALFRED FRANCISZEK MILIAN
Beneficjent
JAROSŁAW STĘPNIEWSKI
Beneficjent
IZABELA MICHALINA ZWIERNIK
reprezentant
TOMASZ JAN ZWIERNIK
reprezentant
JAROSŁAW STĘPNIEWSKI
reprezentant
TOMASZ JAN ZWIERNIK
Wspólnik
2014-10-09
2022-09-26
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ
IZABELA MICHALINA ZWIERNIK
Wspólnik
2014-10-09
2022-09-26
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ
ALFRED FRANCISZEK MILIAN
Wspólnik
2014-10-09
2022-09-26
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ
JAROSŁAW STĘPNIEWSKI
Powiernik
2018-01-29
2022-09-26
IZABELA MICHALINA ZWIERNIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ JAN ZWIERNIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ALFRED FRANCISZEK MILIAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAROSŁAW STĘPNIEWSKI
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ JAN ZWIERNIK
PREZES ZARZĄDU
2014-10-09
2022-09-26
IZABELA MICHALINA ZWIERNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-10-09
2022-09-26
2014-10-09
2018-01-29
ALMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie