KRS 0000526644
NIP7010450116
REGON36026438400000
NazwaOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOLNA
Data rejestracji 24 lis 2014 (10 lat temu) 24 lis 2014
Data usunięcia 18 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRYDERYKA CHOPINA, 15, LUBLIN, 20-026, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHOLEKSANDR ROMANIUK
Wspólnik
2014-11-24
2016-03-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
NATALIIA ROMANIUK
Wspólnik
2014-11-24
2016-03-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZL
VALERIY POLISHCHUK
Wspólnik
2016-03-25
2016-06-13
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ
DMYTRO NYKONCHUK
Wspólnik
2016-03-25
2023-12-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ
VITALIY KUNIK
Wspólnik
2016-03-25
2020-05-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ
OLGA KRUCHKO
Wspólnik
2016-03-25
2020-05-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ
VITALII SVIATYI
Wspólnik
2020-05-12
2023-12-18
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PODPISUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PODPISUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
DMYTRO NYKONCHUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-06-13
2023-12-18
OLEKSANDR ROMANIUK
PREZES ZARZĄDU
2014-11-24
2016-03-25
VOLODYMYR SHEPETIUK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-25
2016-06-13
VITALII SVIATYI
PREZES ZARZĄDU
2020-05-12
2023-12-18
VITALIY KUNIK
PREZES ZARZĄDU
2016-06-13
2020-05-12
2014-11-24
2016-03-25
NOWOGRODZKA, 31, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie