KRS 0000526590
NIP7811901002
REGON30284331900000
NazwaBOLDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBOLDEN
Data rejestracji 08 paź 2014 (10 lat temu) 08 paź 2014
Data usunięcia 04 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GŁOGOWSKA, 31, POZNAŃ, 60-702, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6419 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJJACEK SZOPIŃSKI
Wspólnik
2014-10-08
2014-11-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
MARIUSZ JULIAN OLEJNICZAK
Wspólnik
2014-11-25
2015-04-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
VITALII SHAPORENKO
Wspólnik
2015-04-09
2021-11-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
VITALII SHAPORENKO
PREZES ZARZĄDU
2015-04-09
2021-11-04
MARIUSZ JULIAN OLEJNICZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-11-25
2015-04-09
JACEK SZOPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-08
2014-11-25
2014-10-08
2015-04-09
J.H. DĄBROWSKIEGO, 75, POZNAŃ, 60-523, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie