KRS 0000526562
NIP7343528738
REGON12323289600000
NazwaMAX ŻELBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAX ŻELBET
Data rejestracji 14 paź 2014 (10 lat temu) 14 paź 2014
Data usunięcia 27 mar 2024 27 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA III SOBIESKIEGO, 11, KATOWICE, 40-082, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNERAFAŁ ROBERT SEKUŁA
Wspólnik
2014-10-14
2015-01-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000ZŁ
MARCIN PIOTR SEKUŁA
Wspólnik
2014-10-14
2015-01-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000ZŁ
ŁUKASZ MATEUSZ SEKUŁA
Wspólnik
2014-10-14
2017-06-08
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ
MYKOLA POTOCHAK
Wspólnik
2017-06-08
2024-03-27
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
RAFAŁ ROBERT SEKUŁA
Prokurent
2015-09-09
2017-06-08
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 200 000,00 ZŁ WYMAGANA JEST ZGODA, CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
RAFAŁ ROBERT SEKUŁA
PREZES ZARZĄDU
2014-10-14
2015-01-30
MARCIN PIOTR SEKUŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-10-14
2015-01-30
ŁUKASZ MATEUSZ SEKUŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-10-14
2015-01-30
ŁUKASZ MATEUSZ SEKUŁA
PREZES
2015-01-30
2016-01-21
MYKOLA POTOCHAK
PREZES ZARZĄDU
2017-06-08
2024-03-27
2014-10-14
2016-08-16
1 BRYGADY, 83, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
2016-08-16
2016-08-26
UL. KOCHANOWSKIEGO, 1, GRYBÓW, 33-330, GRYBÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie