KRS 0000526476
NIP7123290536
REGON06174144700000
NazwaOPTINGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOPTINGO
Data rejestracji 07 paź 2014 (10 lat temu) 07 paź 2014
Data usunięcia 14 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 181 B, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7123290536
data rejestracji 11 mar 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOFRANK WAGENBAUER
Beneficjent
1967-06-09
WOJCIECH WOJNAR
Beneficjent
MICHAŁ JACEK KRZYCKI
Beneficjent
FRANK WAGENBAUER
reprezentant
1967-06-09
WOJCIECH WOJNAR
reprezentant
MICHAŁ JACEK KRZYCKI
reprezentant
FRANK WAGENBAUER
Wspólnik
2014-10-07
2022-11-14
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁ
1967-06-09
WOJCIECH WOJNAR
Wspólnik
2015-04-23
2022-11-14
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁ
MICHAŁ JACEK KRZYCKI
Wspólnik
2015-12-31
2022-11-14
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁ
WOJCIECH WOJNAR
Likwidator
2022-02-22
2022-11-14
MICHAŁ JACEK KRZYCKI
Likwidator
2022-02-22
2022-11-14
FRANK WAGENBAUER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WOJCIECH WOJNAR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ JACEK KRZYCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
FRANK WAGENBAUER
PREZES ZARZĄDU
2014-10-07
2015-04-23
1967-06-09
FRANK WAGENBAUER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-23
2022-02-22
1967-06-09
WOJCIECH WOJNAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-23
2022-02-22
MICHAŁ JACEK KRZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-31
2022-02-22
2014-10-07
2015-04-24
RAEDARIUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-24
2022-02-22
OPTINGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-07
2017-01-02
JASNA, 3, LUBLIN, 20-077, LUBLIN, POLSKA
2017-01-02
2021-03-15
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 162A, WARSZAWA, 02-342, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie