KRS 0000526291
NIP9562308860
REGON34163398800000
NazwaKER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKER-BUD
Data rejestracji 06 paź 2014 (10 lat temu) 06 paź 2014
Data usunięcia 14 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA HEWELIUSZA, 11, GDAŃSK, 80-890, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KER-BUD.SPZOO@WP.PL
Dane podatkowe
NIP 9562308860
data rejestracji 01 wrz 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLISZYMON LANKAUF
Wspólnik
2014-10-06
2016-06-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
DANIEL KAMIL GUSTAW
Wspólnik
2014-10-06
2016-06-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
ARTUR BARTOSZ KULIKOWICZ
Wspólnik
2016-06-23
2018-04-10
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
JADWIGA MARIA KOMENDARCZUK
Wspólnik
2018-04-10
2018-11-21
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁOTYCH
PIOTR RAFAŁ TABAKA
Wspólnik
2018-11-21
2022-05-18
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ BALCERZAK
Wspólnik
2022-05-18
2023-02-14
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SZYMON LANKAUF
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-06
2016-06-23
ARTUR BARTOSZ KULIKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-06-23
2018-04-10
JADWIGA MARIA KOMENDARCZUK
PREZES ZARZĄDU
2018-04-10
2018-11-15
MAREK KOMENDRCZUK
PREZES ZARZĄDU
2018-11-15
2018-11-20
DANIEL KAMIL GUSTAW
PREZES ZARZĄDU
2014-10-06
2016-06-23
PIOTR RAFAŁ TABAKA
PREZES ZARZĄDU
2018-11-20
2022-05-18
ANDRZEJ BALCERZAK
PREZES ZARZĄDU
2022-05-18
2022-09-28
2014-10-06
2016-06-23
BRAINCHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-06
2016-06-23
WŁOCŁAWSKA, 167, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2016-06-23
2018-04-10
UL. DOKI, 1/31B, GDAŃSK, 80-863, GDAŃSK, POLSKA
2018-04-10
2019-01-28
UL. UKOŚNA, 7, GDAŃSK, 80-058, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie