KRS 0000526160
NIP8133697659
REGON18116289000000
NazwaESLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaESLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 07 paź 2014 (10 lat temu) 07 paź 2014
Data usunięcia 06 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 4A, RZESZÓW, 35-105, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8133697659
data rejestracji 30 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMWspólnik
2014-10-07
2021-10-06
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 500,00 ZŁ
69153390700000
TOMASZ ANDRZEJ LAUBE
Wspólnik
2014-10-07
2021-10-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ
MARTA MAGDALENA MICHAŁEK
Prokurent
2014-10-07
2021-06-24
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ ANDRZEJ LAUBE
Likwidator
2021-06-24
2021-10-06
PIOTR ROBERT PIETRZAK
Likwidator
2021-06-24
2021-10-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ SPÓŁKĘ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJACEJ 10 000,00 ZŁ WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
TOMASZ ANDRZEJ LAUBE
PREZES ZARZĄDU
2014-10-07
2021-06-24
PIOTR ROBERT PIETRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-07
2021-06-24
2014-10-07
2021-06-24
ESLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-07
2015-02-10
HOFFMANOWEJ, 19, RZESZÓW, 35-016, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie