KRS 0000525143
NIP7393870290
REGON28162803100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BRYGADA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOCJALNA BRYGADA
Data rejestracji 29 wrz 2014 (10 lat temu) 29 wrz 2014
Data usunięcia 07 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MARKA KOTAŃSKIEGO, 1, OLSZTYN, 10-165, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7393870290
data rejestracji 30 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPIOTR ROBERT KOPRUCKI
Beneficjent
PIOTR ROBERT KOPRUCKI
zgłaszający - likwidator
PIOTR ROBERT KOPRUCKI
Likwidator
2018-01-12
2022-04-07
PIOTR ROBERT KOPRUCKI
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁDZIELNI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM PREZES LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
MAREK BOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-09-29
2018-01-12
JUSTYNA DZIECIĄTKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-09-29
2015-10-22
DANIEL DUBIAGA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-09-29
2018-01-12
PIOTR ROBERT KOPRUCKI
WICEPREZES
2015-10-22
2018-01-12
2014-09-29
2018-01-12
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BRYGADA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie