KRS 0000524565
NIP8943056308
REGON02250055300000
Nazwa"FUNDACJA EIGER"
Krótka nazwaEIGER
Data rejestracji 23 wrz 2014 (10 lat temu) 23 wrz 2014
Data usunięcia 08 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres POPOWICKA, 18, WROCŁAW, 54-237, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8510Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE #8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #853 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA #854 SZKOŁY POLICEALNE ORAZ WYŻSZE #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #941 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #949 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICHBARTŁOMIEJ SOLKA
Likwidator
2018-05-11
2024-02-08
EWA JADWIGA KRZYMIŃSKA SOLKA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-23
2024-02-08
MAŁGORZATA URSZULA CHRUSZCZ HOMZIUK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-23
2024-02-08
LOTAR EDWARD RASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-09-23
2024-02-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI I DO PODPISYWANIA WE WSZYSTKICH SPRAWACH UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU: A) ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE (REPREZENTACJIA ŁĄCZNA). B) ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PRZEZS ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOSOBOWO.
BARTŁOMIEJ SOLKA
PREZES ZARZĄDU
2014-09-23
2018-05-11
2014-09-23
2018-05-11
"FUNDACJA EIGER"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie