KRS 0000524400
NIP7010439847
REGON14744693400000
NazwaBITAREL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBITAREL POLSKA
Data rejestracji 23 wrz 2014 (10 lat temu) 23 wrz 2014
Data usunięcia 27 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZAŃCOWA, 66, WARSZAWA, 01-458, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010439847
data rejestracji 24 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 cze 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUANTON PIATKOV
zgłaszający - członek zarządu
LUCAS JOHN TIMBERLAKE
Beneficjent
1988-02-01
ALIAKSANDR NIKISHACHKIN
Wspólnik
2014-09-23
2015-02-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
PETR KUZMIN
Wspólnik
2015-02-25
2019-09-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
BITAREL TRADE CORP.
Wspólnik
2019-09-19
2023-06-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
OLENA MELNYTSKA
Likwidator
2022-06-22
2023-06-27
LUCAS JOHN TIMBERLAKE
Beneficjent
POSIADA 80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BITAREL TRADE CORP., KTÓRA POSIADA 100% W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ALIAKSANDR NIKISHACHKIN
PREZES ZARZĄDU
2014-09-23
2015-02-25
PETR KUZMIN
PREZES ZARZĄDU
2015-02-25
2022-04-04
ANTON PIATKOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-10-28
2022-06-22
OLENA MELNYTSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-04-04
2022-06-22
2014-09-23
2014-10-03
BITAREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-03
2022-06-22
BITAREL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-23
2015-09-23
SPISKA, 12, WARSZAWA, 02-302, WARSZAWA, POLSKA
2015-09-23
2018-01-10
UL. BONIFRATERSKA, 15, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
2018-01-10
2021-03-04
UL. JUTRZENKI, 177, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie