KRS 0000524115
NIP1132155289
REGON01499138500000
NazwaMKC ARCHITEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMKC ARCHITEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 19 wrz 2014 (10 lat temu) 19 wrz 2014
Data usunięcia 01 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres TARNOWIECKA, 13, WARSZAWA, 04-174, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1132155289
data rejestracji 12 lip 1999
status Czynny
77124062181111000046130987
PEKAO Oddział w Warszawie Al.Jerozolimskie 65/79
Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa POLSKA
88124062181111001079975413
PEKAO Oddział w Warszawie Al.Jerozolimskie 65/79
Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJIMAREK MIERZEJEWSKI
Beneficjent
ROBERT IWO CZAPLICKI
Beneficjent
ELŻBIETA JANINA KASPRZYCKA
Beneficjent
TERESA MIERZEJEWSKA
Beneficjent
MAREK MIERZEJEWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
TERESA MIERZEJEWSKA
Wspólnik
2014-09-19
2022-06-01
MAREK MIERZEJEWSKI
Wspólnik
2014-09-19
2022-06-01
PAWEŁ WOJCIECH KASPRZYCKI
Wspólnik
2014-09-19
2022-06-01
ROBERT IWO CZAPLICKI
Wspólnik
2014-09-19
2022-06-01
MAREK MIERZEJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK ZARZĄDU
ROBERT IWO CZAPLICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PREZES ZARZĄDU
ELŻBIETA JANINA KASPRZYCKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TERESA MIERZEJEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. OBECNIE JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST "MKC ARCHITEKTURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ TO SPÓŁCE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. PRZY CZYM CZŁONKAMI ZARZĄDU SĄ: TERESA MIERZEJEWSKA, MAREK MIERZEJEWSKI, PAWEŁ WOJCIECH KASPRZYCKI, ROBERT IWO CZAPLICKI.
Członek Organu Reprezentacji
2014-09-19
2022-06-01
14702500300000
2014-09-19
2015-04-09
"MKC ARCHITEKTURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie