KRS 0000524108
NIP9223049775
REGON06173477200000
NazwaAUTO KLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAUTO KLAN
Data rejestracji 24 wrz 2014 (10 lat temu) 24 wrz 2014
Data usunięcia 04 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TOMASZÓW LUBELSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9223049775
data rejestracji 09 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKKRZYSZTOF GRZEGORZ RĘBISZ
Wspólnik
2014-09-24
2018-10-02
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ
YURII DUB
Wspólnik
2014-09-24
2023-10-04
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
VIACHESLAV FESENKO
Wspólnik
2014-09-24
2023-10-04
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
YURII DUB
Prokurent
2018-10-02
2023-10-04
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
VIACHESLAV FESENKO
PREZES ZARZĄDU
2018-10-02
2023-10-04
KRZYSZTOF GRZEGORZ RĘBISZ
PREZES ZARZĄDU
2014-09-24
2018-10-02
2014-09-24
2018-10-02
AMV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-24
2018-10-02
45A, JACNIA, 22-442, ADAMÓW, POLSKA
2018-10-02
2019-08-01
UL. ROLNICZA, 6, TOMASZÓW LUBELSKI, 22-600, TOMASZÓW LUBELSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie