KRS 0000522546
NIP6621818243
REGON26079269500000
NazwaECO VICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaECO VICOR
Data rejestracji 04 wrz 2014 (10 lat temu) 04 wrz 2014
Data usunięcia 03 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 2, PIŃCZÓW, 28-400, PIŃCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6621818243
data rejestracji 12 wrz 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 lut 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJREGINA EWA BRZEZIŃSKA
Beneficjent
WIKTORIA ADA BARAN
Beneficjent
WIKTORIA ADA BARAN
reprezentant
MAGDALENA ALEKSANDRA SZLAGOWSKA PRZYBYSŁAWSKA
Wspólnik
2014-09-04
2018-01-15
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 650,00 ZŁ
WIKTORIA ADA BARAN
Wspólnik
2014-09-04
2023-04-03
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 350,00 ZŁ
ANNA MARTA MICHNICKA
Wspólnik
2014-09-04
2016-11-30
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 650,00 ZŁ
REGINA EWA BRZEZIŃSKA
Wspólnik
2016-11-30
2023-04-03
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 650,00 ZŁ
Powiernik
2020-10-05
2023-02-06
12305574400000
REGINA EWA BRZEZIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WIKTORIA ADA BARAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAGDALENA ALEKSANDRA SZLAGOWSKA PRZYBYSŁAWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-09-04
2018-01-15
WIKTORIA ADA BARAN
PREZES ZARZĄDU
2018-01-15
2023-04-03
2014-09-04
2020-10-05
ECO VICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-10-05
2023-02-06
ECO VICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie