KRS 0000522356
NIP7773240112
REGON30277988600000
NazwaBIOLIFE + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIOLIFE +
Data rejestracji 04 wrz 2014 (10 lat temu) 04 wrz 2014
Data usunięcia 30 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZYKOP, 4, BUK, 64-320, BUK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJUREK KALISZCZYK
Beneficjent
MARIUSZ ANDRZEJ DUDA
Beneficjent
MAREK TOMASZ KUŚNIERZ
reprezentant
MARCIN BRĘK
Wspólnik
2014-09-04
2019-04-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJK WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JUREK KALISZCZYK
Wspólnik
2019-04-25
2021-08-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MARIUSZ ANDRZEJ DUDA
Wspólnik
2019-04-25
2021-08-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MAREK TOMASZ KUŚNIERZ
Likwidator
2020-09-21
2021-08-30
JUREK KALISZCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
MARIUSZ ANDRZEJ DUDA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
MARLENA ANNA HERZOG
PREZES ZARZĄDU
2014-09-04
2017-02-20
MARCIN BRĘK
PREZES ZARZĄDU
2017-02-20
2019-04-25
MAREK TOMASZ KUŚNIERZ
PREZES ZARZĄDU
2019-04-25
2020-09-21
2014-09-04
2014-11-07
BIOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-11-07
2020-09-21
BIOLIFE + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie