KRS 0000522332
NIP7010440075
REGON14739842500000
NazwaPK AGROINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPK AGROINVEST
Data rejestracji 05 wrz 2014 (10 lat temu) 05 wrz 2014
Data usunięcia 17 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIASERGII SALIVONCHYK
Beneficjent
1982-08-16
ANNA SALIVONCHYK
Beneficjent
ANNA SALIVONCHYK
reprezentant
OLHA LYKHACH
Członek Organu Nadzoru
2014-09-05
2018-05-29
IHOR ZABELIN
Członek Organu Nadzoru
2014-09-05
2018-05-29
SIARHEI HORLACH
Członek Organu Nadzoru
2014-09-05
2018-05-29
TAMARA SALIVONCHYK
Członek Organu Nadzoru
2018-05-29
2021-12-17
SERGII SALIVONCHYK
Członek Organu Nadzoru
2018-05-29
2021-12-17
1982-08-16
STANISLAV STANISLAWSKYI
Członek Organu Nadzoru
2018-05-29
2021-12-17
SERGII SALIVONCHYK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ANNA SALIVONCHYK
Beneficjent
PREZES ZARZADU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MYKOLA GLAMAZDA
PREZES ZARZĄDU
2014-09-05
2018-05-29
ANNA SALIVONCHYK
PREZES ZARZĄDU
2018-05-29
2021-12-17
2014-09-05
2015-05-12
KRUCZA, 16, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
2015-05-12
2018-05-29
UL. ŻURAWIA, 22, WARSZAWA, 00-515, WARSZAWA, POLSKA
2018-05-29
2019-03-28
UL. FREZERÓW, 3, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie