KRS 0000521671
NIP6412532844
REGON24365367900000
Nazwa"CAT VILLAGE" BUSINESS MANAGEMENT REVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"CAT VILLAGE" BUSINESS MANAGEMENT REVOLUTION
Data rejestracji 29 sie 2014 (10 lat temu) 29 sie 2014
Data usunięcia 10 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚWIERADOWSKA, 47, WARSZAWA, 02-662, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#14 PRODUKCJA ODZIEŻY #310 PRODUKCJA MEBLI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTWPAWEŁ MALEC
Prokurent
2017-07-21
2018-05-11
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDRA STANI
Wspólnik
2014-08-29
2015-11-25
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00;-ZŁ
PAWEŁ MALEC
Wspólnik
2014-08-29
2015-11-25
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00;-ZŁ
ANDRZEJ ROBERT RUSZCZAK
Wspólnik
2015-11-25
2017-07-21
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 PLN
SZYMON JAN BADOWSKI
Wspólnik
2016-05-30
2017-07-21
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 PLN
MARTA ELŻBIETA KOŚCIAŃCZUK
Wspólnik
2016-05-30
2018-05-11
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 PLN
MARTA SERAFINA GRZELAK
Wspólnik
2017-07-21
2024-05-10
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁOTYCH
TOMASZ SEBASTIAN RADWAŃSKI
Wspólnik
2018-05-11
2024-05-10
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ ROBERT RUSZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2018-05-11
2024-05-10
PAWEŁ MALEC
PREZES ZARZĄDU
2014-08-29
2015-11-25
PAWEŁ MALEC
PREZES ZARZĄDU
2016-05-30
2017-07-21
MARTA ELŻBIETA KOŚCIAŃCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-30
2017-07-21
MAGDALENA MONIKA GRZYBOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-07-21
2018-05-11
ALEKSANDRA STANI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-08-29
2015-11-25
ANDRZEJ ROBERT RUSZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-11-25
2016-05-30
2014-08-29
2015-11-25
AVENTINE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-08-29
2015-11-25
NOWARY, 1a, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
2015-11-25
2018-05-11
UL. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO, 6, WARSZAWA, 02-784, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie