KRS 0000521558
NIP6351834171
REGON24365398100000
NazwaSENIOR RESIDENCE NIKOLAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSENIOR RESIDENCE NIKOLAI
Data rejestracji 29 sie 2014 (10 lat temu) 29 sie 2014
Data usunięcia 12 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DARWINA, 8, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6351834171
data rejestracji 26 lis 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8720Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI #8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHLIDIA MARIA GORZOLKA
Beneficjent
1960-09-14
RAFAŁ FILIP CIEŚLAWSKI
reprezentant
CZESŁAW EUGENIUSZ SPYRA
Wspólnik
2014-08-29
2022-12-12
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ
GABRIELA JOLANTA SPYRA
Wspólnik
2014-08-29
2022-12-12
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ
KAROLINA OLIWIA SPYRA
Wspólnik
2014-08-29
2022-12-12
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ
LIDIA MARIA GORZOLKA
Wspólnik
2014-08-29
2022-12-12
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.250,00 ZŁ
1960-09-14
RAFAŁ FILIP CIEŚLAWSKI
Wspólnik
2014-08-29
2022-12-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
RAFAŁ FILIP CIEŚLAWSKI
Likwidator
2021-03-16
2022-12-12
LIDIA MARIA GORZOLKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
-
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
RAFAŁ FILIP CIEŚLAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-08-29
2021-03-16
2014-08-29
2021-03-16
SENIOR RESIDENCE NIKOLAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie