KRS 0000521498
NIP9512382699
REGON14738689900000
NazwaRDMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRDMIL
Data rejestracji 28 sie 2014 (10 lat temu) 28 sie 2014
Data usunięcia 27 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #91 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANATOMASZ WOJCIECH JANKOWSKI
Wspólnik
2014-08-28
2015-11-06
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.350,00 ZŁOTYCH
MAGDALENA MARIA JANKOWSKA
Wspólnik
2014-08-28
2022-05-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW JACEK NOWAKOWSKI
Wspólnik
2015-11-06
2022-05-11
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR DARIUSZ SZYMASZEK
Wspólnik
2022-05-11
2023-07-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
EWELINA AGNIESZKA WIĘCŁAW
Wspólnik
2022-05-11
2023-07-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
EWA KATARZYNA NOWAKOWSKA
Prokurent
2015-11-06
2022-05-11
PROKURA ŁĄCZNA
TOMASZ WOJCIECH JANKOWSKI
Prokurent
2015-11-06
2022-05-11
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE , ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
TOMASZ WOJCIECH JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-08-28
2015-11-06
PRZEMYSŁAW JACEK NOWAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2015-11-06
2022-05-11
SŁAWOMIR DARIUSZ SZYMASZEK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2022-05-11
2023-07-27
2014-08-28
2015-11-06
UKRAIŃSKA IZBA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-08-28
2015-11-06
FARBIARSKA, 19B, WARSZAWA, 02-862, WARSZAWA, POLSKA
2015-11-06
2022-05-11
UL. LIPOWA, 23, ŁÓDŹ, 90-743, ŁÓDŹ, POLSKA
2022-05-11
2022-10-18
AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 59/61, ŁÓDŹ, 90-514, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie