KRS 0000521385
NIP7811900178
REGON30282919900000
NazwaENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENE
Data rejestracji 03 wrz 2014 (10 lat temu) 03 wrz 2014
Data usunięcia 29 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BUKOWSKA, 254, POZNAŃ, 60-189, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #782 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHWspólnik
2014-09-03
2016-03-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
30111424500000
ARKADIUSZ KRYSTIAN SZWAK
Wspólnik
2016-03-01
2018-07-06
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
KRZYSZTOF KASPRZAK
Wspólnik
2018-07-06
2024-01-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MACIEJ JANICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-03
2016-03-01
ARKADIUSZ KRYSTIAN SZWAK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-01
2018-07-06
KRZYSZTOF KASPRZAK
PREZES ZARZĄDU
2018-07-06
2018-11-30
2014-09-03
2018-07-06
ROOSEVELTA, 18, POZNAŃ, 60-829, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie