KRS 0000520900
NIP7010443375
REGON14746905900000
NazwaWIND ALIANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIND ALIANS
Data rejestracji 22 sie 2014 (10 lat temu) 22 sie 2014
Data usunięcia 10 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOLEC, 81B, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010443375
data rejestracji 23 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#72 INFORMATYKA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓWMACIEJ MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI
Likwidator
2020-04-15
2022-01-10
MACIEJ MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI
Beneficjent
MACIEJ MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI
reprezentant
TERESA KOZŁOWSKA
Beneficjent
TOMASZ SNAŻYK
Wspólnik
2014-08-22
2014-09-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-09-17
2022-01-10
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
28162899900000
MACIEJ MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI
Wspólnik
2016-04-11
2022-01-10
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
MACIEJ MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TERESA KOZŁOWSKA
Beneficjent
POSIADA 95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NATURE GOODS POLAND SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 60% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DAMIAN PIOTR KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-09-17
2016-04-11
MACIEJ MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-11
2020-04-15
TOMASZ SNAŻYK
PREZES ZARZĄDU
2014-08-22
2014-09-17
2014-08-22
2020-04-15
WIND ALIANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie