KRS 0000520696
NIP8513177883
REGON32156058400000
NazwaKDRC AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKDRC AUDYT
Data rejestracji 22 sie 2014 (10 lat temu) 22 sie 2014
Data usunięcia 20 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WYSPIAŃSKIEGO, 17, SZCZECIN, 70-497, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8513177883
data rejestracji 21 sie 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPRZEMYSŁAW EDMUND ROSICKI
Beneficjent
GRAŻYNA KUBISZ
Beneficjent
GRAŻYNA KUBISZ
reprezentant
ELŻBIETA BEATA CIELECKA
Beneficjent
JADWIGA IRENA URBAŃSKA DĄBEK
Wspólnik
2016-07-26
2021-02-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
Wspólnik
2016-07-26
2021-02-26
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ
22185527100000
PRZEMYSŁAW EDMUND ROSICKI
Wspólnik
2021-02-26
2021-09-20
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ.
IWONA LEWANDOWSKA
Wspólnik
2014-08-22
2015-07-08
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400,00 ZŁ
Wspólnik
2014-08-22
2021-09-20
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
32069936300000
GRAŻYNA KUBISZ
Wspólnik
2015-07-08
2021-09-20
31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.550,00 ZŁ.
GRAŻYNA KUBISZ
Likwidator
2021-02-26
2021-09-20
PRZEMYSŁAW EDMUND ROSICKI
Beneficjent
WSPÓLNIKIEM WIĘKSZOŚCIOWYM WNIOSKODAWCY JEST SPÓŁKA KDRC SP. Z O.O., W KTÓREJ PONAD 25% UDZIAŁÓW POSIADA PRZEMYSŁAW ROSICKI
GRAŻYNA KUBISZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ELŻBIETA BEATA CIELECKA
Beneficjent
WSPÓLNIKIEM WIĘKSZOŚCIOWYM WNIOSKODAWCY JEST SPÓŁKA KDRC SP. Z O.O., W KTÓREJ PONAD 25% UDZIAŁÓW POSIADA ELŻBIETA CIELECKA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IWONA LEWANDOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-08-22
2015-07-08
PRZEMYSŁAW EDMUND ROSICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-08-22
2018-12-14
GRAŻYNA KUBISZ
PREZES ZARZĄDU
2015-07-08
2021-02-26
2014-08-22
2021-02-26
KDRC AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie