KRS 0000520623
NIP6772382915
REGON12319484200000
NazwaHERBARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHERBARIS
Data rejestracji 25 sie 2014 (10 lat temu) 25 sie 2014
Data usunięcia 19 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 14, KRAKÓW, 30-033, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6772382915
data rejestracji 02 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1083Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY #1084Z PRODUKCJA PRZYPRAW #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKIDOROTA MARIA KAŹMIERCZAK-MADEJ
Beneficjent
PAWEŁ JÓZEF MADEJ
reprezentant
PAWEŁ JÓZEF MADEJ
Beneficjent
PAWEŁ JÓZEF MADEJ
Wspólnik
2014-08-25
2021-08-19
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00ZŁ
DOROTA MARIA KAŹMIERCZAK MADEJ
Wspólnik
2014-08-25
2021-08-19
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00ZŁ
DOROTA MARIA KAŹMIERCZAK
Prokurent
2014-08-25
2017-07-03
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ MADEJ
Likwidator
2020-09-17
2021-08-19
DOROTA MARIA KAŹMIERCZAK-MADEJ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PAWEŁ JÓZEF MADEJ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ JÓZEF MADEJ
PREZES ZARZĄDU
2014-08-25
2020-09-17
2014-08-25
2020-09-17
HERBARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie